Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN LLANGENNECH
Rhif yr elusen: 1056353
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/04/2016 | 10/04/2017 | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.49k | £36.59k | £44.37k | £59.81k | £54.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.97k | £33.29k | £44.53k | £54.62k | £58.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.74k | £0 | N/A | N/A | £300 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.