Hanes ariannol BARKHAM BEARS CLUB
Rhif yr elusen: 1056654
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92k | £4.37k | £3.17k | £2.32k | £2.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.12k | £3.59k | £3.02k | £2.85k | £2.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.