ymddiriedolwyr FRIARY DROP-IN LIMITED
Rhif yr elusen: 1056825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Aungles | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Janice Moore | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Jane Bayliss | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Rev Louise Gee | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
James Michael Crew | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Timothy Martin | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
PAUL RANDLE | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.