ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE KENSINGTON AND CHELSEA
Rhif yr elusen: 1057195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Orr-Ewing | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
Fiona Wilkinson Huckett | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Goldsmith | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Dr Annie Mfula | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Will Lane | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Samantha Dunn | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Sanjay Jayant | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Dr Jonathan Pinto | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Joy Rhoades | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Kate Georgina Blagden | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Claire Therese Helene Bruce | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Dori Alexander Schmetterling | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.