Hanes ariannol THE VINE TRUST OF ST MARY'S LAISTERDYKE
Rhif yr elusen: 1057342
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.84k | £77.32k | £93.69k | £130.34k | £136.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.03k | £76.41k | £77.36k | £100.20k | £145.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.75k | £22.75k | £21.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £22.75k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.