Hanes ariannol LUDGVAN COMMUNITY CHILDCARE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1057410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £600.92k | £625.48k | £610.78k | £685.09k | £817.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £592.51k | £554.23k | £602.27k | £650.32k | £759.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £276.21k | N/A | £338.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.98k | £431.52k | £13.61k | £347.64k | £357.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.60k | £5.80k | £2.56k | £4.49k | £3.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £598.18k | £618.51k | £607.58k | £680.57k | £811.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £156 | £72 | £86 | £31 | £20 | |
|
Incwm - Arall | £979 | £1.10k | £559 | £0 | £2.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £592.51k | £554.23k | £602.27k | £650.32k | £759.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.60k | £5.35k | £11.32k | £6.44k | £4.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.