ymddiriedolwyr LUDGVAN COMMUNITY CHILDCARE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1057410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Kathleen Oliver | Cadeirydd | 15 September 2020 |
|
|
||||
CAROLINE JANE PEERS | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Mark Andrew Fletcher | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Joanne Frances Martin-Laity | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
Rev Nigel Geoffrey Marns | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
Richard Sargeant | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
Zoe Marya Curnow | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
Linda Anne Taylor | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
LORNA SIAN TRUDGEON | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
Juliette Carolyn George | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.