ymddiriedolwyr WINCHESTER MUSICALS AND OPERA SOCIETY
Rhif yr elusen: 1057417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAIN HARFIELD STEEL | Cadeirydd | 28 November 2016 |
|
|||||
Simon Christopher Meanwell-Ralph | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jessica Petley-Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
ALAN JOHN MORGAN | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|||||
SUZANNE LYNN HALL | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
ANNE CROUDASS | Ymddiriedolwr | 29 December 2011 |
|
|
||||
Martin Larcombe | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.