Dogfen lywodraethu WORLD COUNCIL OF ENTEROSTOMAL THERAPISTS
Rhif yr elusen: 1057749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 AUG 1980 AS AMENDED ON 01 JUL 1994 AS AMENDED ON 01 JUL 1996 AS AMENDED ON 11 JUN 1998 AS AMENDED ON 17 JUN 2008 AS AMENDED ON 16 MAR 2016 AS AMENDED ON 31 JAN 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND REHABILITATION OF SICKNESS OF PERSONS WITH STOMAS, DRAINING WOUNDS, FISTULAE, INCONTINENCE MANAGEMENT PROBLEMS OR POTENTIAL OR ACTUAL TISSUE TRAUMA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.