Hanes ariannol BRACKNELL THURSDAY STROKE CLUB
Rhif yr elusen: 1057820
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.40k | £6.95k | £3.76k | £2.66k | £2.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78k | £8.40k | £4.34k | £4.11k | £5.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.