Hanes ariannol THE ROYAL WELCH FUSILIERS REGIMENTAL COLLECTION (R.W.F. COLLECTION)
Rhif yr elusen: 1057884
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.01k | £135.86k | £136.03k | £139.93k | £158.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.89k | £154.43k | £132.29k | £126.68k | £130.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £111.30k | £116.68k | £111.31k | £112.42k | £112.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.