ymddiriedolwyr DEVON COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1057923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinah Cox | Cadeirydd | 11 February 2020 |
|
|
||||||
Rowan Truscott | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||
The Right Reverend Jacqueline Ann Searle | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||||
Rev Georgina Margaret Radford | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|||||||
Ann Holman | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||||
Sally Wace | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||||
Edward Burnand | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|
||||||
Caroline Harlow | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.