Hanes ariannol SHERBROOK PRIMARY SCHOOL FUND - CANNOCK
Rhif yr elusen: 1058140
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.99k | £38.98k | £17.40k | £8.03k | £12.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.14k | £32.35k | £25.04k | £8.39k | £4.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.