Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN LLANILLTUD FAERDREF
Rhif yr elusen: 1058144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.58k | £12.32k | £16.36k | £14.94k | £18.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.93k | £11.88k | £14.79k | £17.45k | £15.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £200 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.40k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.