Hanes ariannol YORKSHIRE CAT RESCUE
Rhif yr elusen: 1058218
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.30k | £147.00k | £204.46k | £299.17k | £532.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.01k | £135.35k | £199.40k | £244.66k | £409.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £182.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £265.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £83.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.11k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £139.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £174.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.