Hanes ariannol SEND PLAY PROJECT AND VISITORS CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1058259
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.30k | £60.81k | £67.77k | £78.44k | £85.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.28k | £59.43k | £63.32k | £75.91k | £76.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.27k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.