Hanes ariannol THE ASHA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1058320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £496.87k | £568.18k | £546.85k | £881.44k | £521.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £731.91k | £661.79k | £524.20k | £546.35k | £516.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £119.58k | N/A | N/A | £165.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £34.56k | £49.13k | £639.79k | £15.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £156.04k | £161.22k | £91.88k | £138.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £374.84k | £242.60k | £149.77k | £367.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.74k | £1.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £92.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £661.79k | £524.20k | £546.35k | £516.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £285.27k | £4.00k | £23.60k | £47.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.