Hanes ariannol HUNTER HALL SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 1059098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £720.20k | £706.73k | £710.70k | £900.94k | £973.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £762.00k | £697.25k | £746.38k | £879.72k | £945.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.47k | £56.57k | £49.09k | £48.37k | £64.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.59k | £7.67k | £5.22k | £11.87k | £7.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.95k | £13.30k | £9.76k | £4.35k | £4.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £694.30k | £685.56k | £695.72k | £884.71k | £958.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £364 | £208 | £9 | £11 | £3.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £744.78k | £685.08k | £738.43k | £869.76k | £930.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.21k | £12.17k | £7.95k | £9.95k | £15.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.58k | £16.62k | £6.13k | £8.10k | £6.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.