Hanes ariannol PLANTLIFE INTERNATIONAL-THE WILD PLANT CONSERVATION CHARITY
Rhif yr elusen: 1059559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55m | £3.50m | £4.13m | £4.48m | £5.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45m | £3.15m | £3.10m | £4.31m | £4.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £240.10k | £982.01k | £1.11m | £1.28m | £2.22m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.99m | £1.24m | £1.62m | £1.39m | £1.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.21k | £0 | £0 | £0 | £123.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £2.16m | £2.43m | £3.01m | £3.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £81.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.63k | £92.16k | £77.54k | £73.09k | £101.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £121.58k | £587.43k | £954.28k | £734.32k | £530.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £2.93m | £2.91m | £3.84m | £4.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.45k | £218.15k | £187.39k | £472.84k | £715.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.46k | £23.70k | £15.96k | £15.68k | £20.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.97k | £19.47k | £19.12k | £22.20k | £21.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.