Dogfen lywodraethu THE RAINBOW PROJECT
Rhif yr elusen: 1059564
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 NOVEMBER 1996, AS AMENDED 13 APRIL 2000, 9 OCTOBER 2003, 14 JULY 2005 AND 25TH JULY 2008. as amended on 08 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF VULNERABLE YOUNG PEOPLE WHO ARE IN NEED OF ACCOMMODATION AND APPROPRIATE SUPPORT, ADVICE, ADVOCACY AND ASSISTANCE WITHIN AND BORDERING SOUTHAMPTON. 2) THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY YOUNG PEOPLE IN NEED IN AND BORDERING SOUTHAMPTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN AND BORDERING SOUTHAMPTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.