Hanes ariannol OPENING DOORS
Rhif yr elusen: 1060002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.24k | £264.05k | £305.69k | £256.84k | £279.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.40k | £247.52k | £219.90k | £244.70k | £311.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.59k | £90.59k | £91.86k | N/A | £80.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.