ymddiriedolwyr OPENING DOORS
Rhif yr elusen: 1060002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Marshall | Cadeirydd | 03 October 2018 |
|
|
||||
Rebecca Champion | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Paul Mcgrath | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Janet Brandish | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Rachael Catherine Wishart-Punt | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Catharine Huston | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.