Hanes ariannol DORNEY LAKE TRUST COMPANY
Rhif yr elusen: 1060013
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £65.43k | £29.62k | £22.93k | £13.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £581.33k | £10.36k | £1.01m | £313.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.72m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £604.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.