Dogfen lywodraethu UNITED JEWISH ISRAEL APPEAL
Rhif yr elusen: 1060078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/12/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SUCH PURPOSES (WHEREVER EFFECTED OR TO BE EFFECTED) AS FOR THE TIME BEING ARE CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.