Hanes ariannol ALBURGH AND DENTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1060127
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.37k | £102.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.74k | £74.24k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.