Hanes ariannol ST MARY'S (CALNE) OLD GIRLS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1060139
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 30/11/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.01k | £18.18k | £15.19k | £25.52k | £6.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.98k | £10.29k | £23.61k | £12.86k | £16.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.