ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF LANCASTRIANS IN LONDON TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1060501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward David Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Erica Stary | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
William Arnold | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Peter Murray | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
ROBERT ADRIAN JOSEPH WADDINGHAM CBE | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
ANDREW SIMON HEALD LEES | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.