Hanes ariannol THE RAILWAY CHILDREN (GEDLING)
Rhif yr elusen: 1060534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.09k | £200.20k | £169.00k | £184.42k | £77.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.75k | £158.70k | £169.00k | £193.70k | £189.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.32k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.50k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.