ymddiriedolwyr STOWMARKET DISTRICT LIONS CLUB CHARITABLE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1060631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT JAMES CUFF | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Christopher Arthur Philpot | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
JONATHAN ANDREW PEARCE | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
JONATHAN PETER FRENCH | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
KEITH ROBERT COOPER | Ymddiriedolwr | 28 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.