Hanes ariannol THE CHALLENGING BEHAVIOUR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1060714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £343.15k | £437.70k | £595.27k | £610.42k | £530.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.03k | £322.36k | £507.52k | £516.48k | £522.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.90k | £39.43k | N/A | £52.00k | £63.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £228.40k | £41.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £26.60k | £26.69k | £21.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.36k | £2.14k | £673 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £566.88k | £581.45k | £507.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £427 | £146 | £656 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £489.72k | £496.90k | £501.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £17.80k | £19.59k | £21.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.23k | £5.32k | £4.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.