ymddiriedolwyr PENHURST RETREAT CENTRE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1060817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard William Langmead | Cadeirydd | 02 November 2023 |
|
|||||
Douglas Roger Wakeling | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
John Lowood Richards | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Michael David Brackpool | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
John Charles French | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||
JOHN LYTTLE | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|||||
DAVID JOHN GREENSLADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.