Hanes ariannol THE GAUTBY ROAD PLAY AND COMMUNITY CENTRE JOINT MANAGEMENT COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1060958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.37k | £150.50k | £372.25k | £276.37k | £348.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.45k | £127.21k | £302.17k | £286.50k | £357.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.42k | £44.90k | £152.58k | £55.33k | £49.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.