Hanes ariannol ESMEE FAIRBAIRN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 200051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.85m | £4.79m | £5.08m | £7.21m | £8.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.97m | £59.83m | £58.44m | £44.42m | £66.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £575.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £601.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.90m | £4.36m | £5.08m | £6.21m | £7.79m | |
|
Incwm - Arall | £946.00k | £427.00k | £0 | £427.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.66m | £56.53m | £54.95m | £41.12m | £63.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.32m | £3.30m | £3.49m | £3.31m | £3.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £35.75m | £53.53m | £51.63m | £36.86m | £58.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.74m | £2.72m | £2.96m | £2.72m | £2.66m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.