ymddiriedolwyr NATURE CURE TRUST
Rhif yr elusen: 200058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON LOUISE WARING | Cadeirydd | 20 February 2013 |
|
|
||||
Sheila Dickson Wallace | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Annette Jowett | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
ALEXANDER JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
THOMAS WARING | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
JOANNA LESLEY THOMSON | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
||||
DAVID TINSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.