ymddiriedolwyr THE KINGSTON NURSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 203669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Grant Fearnhead | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Andrew David Howden | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Julia Margaret Milburn | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
JONATHAN MORRIS COOPER | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
JANE FEARNHEAD | Ymddiriedolwr | 02 November 2010 |
|
|
||||
HILARY MARGARET BUZASI | Ymddiriedolwr | 14 March 2005 |
|
|
||||
Dr Thomas Paul BARTLETT | Ymddiriedolwr | 22 March 2004 |
|
|
||||
PAMELA ANN CHILD | Ymddiriedolwr | 08 April 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.