Hanes ariannol VILLAGE INSTITUTE PITSFORD
Rhif yr elusen: 203942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.96k | £12.23k | £13.73k | £9.15k | £10.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77k | £6.40k | £9.02k | £13.17k | £18.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £10.10k | N/A | £1.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.