ymddiriedolwyr Botley and Curdridge Foundation
Rhif yr elusen: 204682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Rachel Bord | Cadeirydd | 06 March 2013 |
|
|
||||
Elaine Edna Flower | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Anne Christine West | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Helen Janet Mears | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|||||
Rev GREGG RICHARD MENSINGH | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||
DOROTHY MARY BELLCHAMBERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNE FURBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.