ymddiriedolwyr KINGSTEIGNTON CHARITIES FOR THE POOR
Rhif yr elusen: 205270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr MARK SMITH | Cadeirydd | 13 August 2011 |
|
|||||||
Jackie Edwards | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||||
Judith Warren | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|||||||
Margaret Hazel Bonnell | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|||||||
Ronald Peart | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|||||||
BERYL AUSTEN | Ymddiriedolwr | 13 August 2011 |
|
|||||||
IAN WILLIAM AVERY | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.