Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BATH AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 205594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08m | £2.53m | £2.36m | £2.48m | £2.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £2.07m | £2.05m | £2.13m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.00k | £36.00k | £36.00k | £37.10k | £41.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.45m | £1.89m | £1.83m | £2.01m | £1.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £388.10k | £387.98k | £321.88k | £292.94k | £354.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £231.19k | £246.03k | £202.58k | £172.84k | £206.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.38k | £7.37k | £2.00k | £120 | £1.43k | |
|
Incwm - Arall | £5.38k | £109 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £600.72k | £1.11m | £1.36m | £1.57m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.60m | £1.61m | £1.69m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £415.95k | £474.18k | £432.75k | £438.88k | £440.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.34k | £31.14k | £36.64k | £36.55k | £38.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.50k | £1.50k | £2.13k | £2.15k | £2.74k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.