ymddiriedolwyr THE SILVERSMITHS AND JEWELLERS CHARITY
Rhif yr elusen: 205785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY CHARLES VANDERPUMP | Cadeirydd | 21 May 2013 |
|
|
||||
Jason Francis Williams | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Barrie Stephen Dobson | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|||||
Melanie Ngaere Edness Eddy | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Ben Poulsom | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Kerry Honor Gregory | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Gary Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Robert William James Preece BSc, FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL BOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICTORIA ELIZABETH COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ZOE CAROLINE HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR G G MACDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.