ymddiriedolwyr COMPTON DANDO CHURCH ESTATE TRUST
Rhif yr elusen: 205949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trish Vowles | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Matthew Critten | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Jonathan Foyle | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Sarah Wilson | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
ALASTAIR SINGLETON JP | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Maureen Collings | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ADAM WILLIAM STRATTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.