Hanes ariannol THE BELL MEMORIAL HOME INCORPORATED
Rhif yr elusen: 206244
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £897.50k | £1.01m | £1.01m | £1.33m | £642.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £936.55k | £985.16k | £1.12m | £1.40m | £731.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £438.83k | £237.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.58k | £120 | £26.14k | £5.35k | £247 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £891.87k | £1.01m | £985.44k | £1.32m | £641.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.04k | £3.41k | £2.62k | £2.52k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £656 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £957 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £932.83k | £981.44k | £1.11m | £1.39m | £731.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.72k | £3.72k | £3.72k | £11.52k | £6.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.