ymddiriedolwyr THE LISTER INSTITUTE OF PREVENTIVE MEDICINE
Rhif yr elusen: 206271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Smithson | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||||
Professor John Julian Blow | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||||
Professor Rosalind Louise Smyth FMedSci | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||
murray john legg | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|||||||
Stephen McMahon | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||||
Professor Pamela Jean Shaw DBE | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||||
Professor John Peter Iredale | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||||
Dr Rebecca Clare Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
|||||||
Sir Adrian Peter Bird | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
|||||||
PROFESSOR DOUGLAS HIGGS | Ymddiriedolwr | 17 August 2012 |
|
|
||||||
PROFESSOR ALEC JOHN JEFFREYS FRS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HONORABLE RORY MICHAEL BENJAMIN GUINNESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.