Hanes ariannol ROYAL VARIETY CHARITY
Rhif yr elusen: 206451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37m | £3.39m | £3.00m | £2.89m | £3.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £2.87m | £2.87m | £2.88m | £3.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £108.69k | £40.96k | £33.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £588.11k | £512.05k | £677.96k | £362.27k | £572.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.18m | £952.38k | £529.33k | £1.17m | £1.47m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £1.79m | £1.56m | £1.20m | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133.48k | £135.08k | £124.33k | £111.86k | £105.72k | |
|
Incwm - Arall | £7.85k | £4.09k | £370 | £40.96k | £33.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £561.69k | £427.25k | £1.80k | £225.67k | £523.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.16m | £2.29m | £2.47m | £2.23m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £609.12k | £583.68k | £401.69k | £651.39k | £883.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.09k | £22.04k | £0 | £22.47k | £37.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.73k | £24.59k | £18.25k | £20.39k | £18.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.