ymddiriedolwyr GRANBOROUGH PARISH HALL
Rhif yr elusen: 206618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debbie Nicholson | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|
||||
Petra Elsmore REV | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
PHILLIP OAKLAND | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
John Piddington | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
CARYN SARA NEWTON | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|
||||
HUGH D'ESPAIGNE | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|
||||
DAVINA KATHLEEN THOROGOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN JULIA SEAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID FRANCIS SMEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.