ymddiriedolwyr THE THEATRICAL GUILD
Rhif yr elusen: 206669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Helen Robertson | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Paul Frederick Stephen | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Stephen John Grant | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Cassandra Philippa Lyons | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Emma Rosalind Laugier Davies | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Susannah Mary Dack | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Alan Hatton | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Claire Cartwright | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
Hugh Sachs | Ymddiriedolwr | 07 March 2012 |
|
|
||||
Claire Carrie | Ymddiriedolwr | 05 March 2012 |
|
|
||||
Bridget Hayward | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.