Hanes ariannol TIVERTON ALMSHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 206984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £969.20k | £813.93k | £860.30k | £822.44k | £865.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £816.40k | £799.38k | £776.26k | £1.04m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £851.09k | £769.18k | £759.80k | £782.32k | £818.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118.11k | £44.75k | £35.51k | £39.94k | £46.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £65.00k | £180 | £130 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £807.58k | £777.49k | £766.11k | £1.03m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.81k | £9.49k | £10.15k | £9.85k | £9.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.62k | £0 | £3.78k | £4.16k | £8.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.81k | £0 | £10.15k | £9.85k | £9.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £12.40k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.