ymddiriedolwyr THE GEORGE EDWARD SMART HOMES
Rhif yr elusen: 207164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr IAN GLAVES MB CHB | Cadeirydd | 19 February 2013 |
|
|||||
June Stephenson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Ian Edward Andrew Wyatt | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
John Paterson | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Elaine Heritage | Ymddiriedolwr | 25 April 2014 |
|
|
||||
JANE NICKSON | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
CAROL GAYNOR BOYES | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|||||
RHIEN COCKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARJORIE PRIESTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Graeme Hay | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.