Hanes ariannol THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR DEAF PEOPLE
Rhif yr elusen: 207720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.55m | £42.70m | £34.50m | £23.17m | £14.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.88m | £41.51m | £36.01m | £21.89m | £13.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.35m | £21.73m | £1.51m | £2.79m | £1.77m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.70m | £675.35k | £3.63m | £495.47k | £353.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.44m | £15.15m | £10.24m | £9.89m | £10.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £356.00k | £473.00k | £339.00k | £339.00k | £309.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.52m | £27.06m | £23.06m | £12.40m | £3.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £68.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £14.00k | £3.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £222.00k | £0 | £874.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.15m | £11.43m | £7.10m | £7.29m | £7.97m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.03m | £36.42m | £31.50m | £18.94m | £10.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.86m | £5.09m | £4.51m | £2.95m | £3.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.00k | £176.00k | £577.00k | £430.66k | £388.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.08m | £1.26m | £1.28m | £1.32m | £1.32m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.