ymddiriedolwyr THE SURREY WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 208123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Swarbrick | Cadeirydd | 29 January 2018 |
|
|
||||||
Adam Edward Wallace | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||
Peter Douglas Urquhart | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||||
Stephanie Josephine Todd | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||
Abigail Chicken | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||
Peter Bernard Sutton | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||||
Mark Mcdougall Turner | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|||||||
CHRISTINE HOWARD | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|||||||
Pamela Whyman | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||||
Andrew Beattie | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||||
Nicholas Baxter | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.